中电四在石家庄什么水平
01-05 664
中国电科董事长和熊群力 |
中国电科历届董事长名单,中电科历届领导班子
王海波董事长、党组书记陈锡明董事、总经理、党组副书记李守武董事、党组副书记杨 军副总经理、党组成员都本正总会计师、党组成员何 松副总经理、党组成员何文忠副总经理、党组成陈肇雄,陈肇雄,男,汉族,1961年9月生,福建莆田人,1985年2月参加工作,1994年6月入党,研究生学历,工学博士学位,研究员。曾任中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记。
目前,中国电子科技集团有限公司领导主要有:董事长、党组书记:王海波王海波,男,汉族,1969年3月生,山东平度人,1990年12月加入中国共产党,1991年7月参加工作,大学毕业于哈尔王海波履新中国电科董事长、党组书记集微网消息,5月11日,中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责
中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记陈锡明中国电子科技集团有限公司董事、总经理、党组副书记李守武中国电子科技集团有限公司董事、党组副书记李跃中国电子科技集团有限公司外部李儒章董事硕士男62 刘星独立董事博士男67 吕雪梅监事本科女54 马羽董事,总经理硕士男51 尚显秋职工监事本科女34 王希文副总经理硕士男55 王颖董事,董事长硕
当前年龄:53 职务:董事长,法定代表人,非独立董事任职时间:2021-05-28至今马羽性别:男学历:硕士马羽,历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员,国防科工委系姓名:江波(硕士男55岁) 职务:董事长,董事江波:男,1968年3月出生,中共党员,硕士研究生,工学硕士,研究员,博士生导师。曾任华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签: 中电科历届领导班子
相关文章
发表评论
评论列表